GOZALO AUSIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Derechos Humanos, 57
Código Postal 09007
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social GOZALO AUSIN SL
CIF B09519802
Capital Social 1380300.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 24/09/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GOZALO AUSIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOZALO AUSIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gozalo Ausin Ana Cristina | Liquidador Solidario | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Gozalo Ausin Ana Cristina | Administrador Solidario | 15/12/2010 | 13/01/2015 |
Gozalo Ausin Joaquin | Liquidador Solidario | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Gozalo Ausin Joaquin | Administrador Solidario | 15/12/2010 | 13/01/2015 |
Gozalo Ausin Maria Azucena | Liquidador Solidario | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Gozalo Ausin Maria Azucena | Administrador Solidario | 15/12/2010 | 13/01/2015 |
ACTOS BORME DE GOZALO AUSIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 139, S 8, H BU 13873, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 139, S 8, H BU 13873, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 139, S 8, H BU 13873, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 139, S 8, H BU 13873, I/A 2 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 134, S 8, H BU 13873, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-09
Dirección:AVDA ELADIO PERLADO 57 BAJO (BURGOS)
Comienzo de operaciones:24/09/10
Capital:1.380.300,00 Euros
Objeto social:El tráfico inmobiliario.La adquisición,cesión,inversión,tenencia, disfrute, administración, gestión y negociación en general de toda clase de títulos, participaciones sociales y valores mobiliarios, cotizados en Bolsa o no.Desarrollándolas por cuenta propia con excepción de intermediación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628, L 419, F 134, S 8, H BU 13873, I/A 1 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-09