GORTIL LAND SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GORTIL LAND SL
CIF B63062756
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 02/01/2003
VINCULACIONES DE GORTIL LAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GORTIL LAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Font Torent Santiago | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Francisco Arenos Josep | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Gil De Avalle Melero Enrique | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Gonzalez Meana Francisco | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Jorda Poblet Jaime | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Pelaez Collado Andres | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Tombas Navarro Enrique | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
ACTOS BORME DE GORTIL LAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 92, S 8, H B 262177, I/A 11 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35516 , F 6, S 8, H B 262177, I/A 10 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08