GORENJE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 593
Código Postal 08014
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GORENJE ESPAÑA SL
CIF B64117955
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 21/02/2006
VINCULACIONES DE GORENJE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GORENJE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jurij Marjanovic | Liquidador | 20/02/2020 | 01/06/2023 |
Lopez Aladid Isabel | Apoderado Solidario | 27/05/2020 | 01/06/2023 |
Weijie Fu | Liquidador | 01/06/2023 | |
GORENJE FRANCE SAS | Liquidador | 02/01/2018 | 20/02/2020 |
Jernej Hren | REPR.143 RRM | 02/01/2018 | 20/02/2020 |
GORENJE FRANCE SAS | Administrador Unico | 02/01/2018 | |
Jernej Hren | REPR.143 RRM | 15/01/2010 | 02/01/2018 |
Gomez Malo Jose Luis | Apoderado | 26/03/2013 | |
Vesna Boben | Apoderado | 26/03/2013 | |
Anton Pustovrh | REPR.143 RRM | 13/10/2009 | 15/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GORENJE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 63, S 8, H B 325209, I/A 13 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 63, S 8, H B 325209, I/A 13 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
- AV DIAGONAL NUM.593-595 P.7 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 62, S 8, H B 325209, I/A 11 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 62, S 8, H B 325209, I/A 11 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 62, S 8, H B 325209, I/A 10 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 62, S 8, H B 325209, I/A 10 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 61, S 8, H B 325209, I/A 9 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-08
- AV DIAGONAL NUM.652 EDIFICIO B P.6 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 61, S 8, H B 325209, I/A 9 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 61, S 8, H B 325209, I/A 9 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38405 , F 61, S 8, H B 325209, I/A 9 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-6-08