GOPROFESOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanchez Pacheco, 81
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOPROFESOR SL
CIF B87369195
Capital Social 8594.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 19/10/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Lapique Miguel
Propietario Lytch Katherine Louise
VINCULACIONES DE GOPROFESOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOPROFESOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Lapique Miguel | Administrador Unico | 02/11/2015 | 01/06/2020 |
Lytch Katherine Louise | Socio Unico | 02/11/2016 | 01/06/2020 |
ACTOS BORME DE GOPROFESOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 174, S 8, H M 611616, I/A 6 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GOPROFESOR SL
Nif:B87369195
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:18/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1740/2019
Datos Registrales:
Tomo:
33988
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-611616
Inscripción:
6
Fecha Inscripción01/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 174, S 8, H M 611616, I/A 6 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GOPROFESOR SL
Nif:B87369195
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:18/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1740/2019
Datos Registrales:
Tomo:
33988
Libro:
0
Folio:
174
Hoja:
8-611616
Inscripción:
6
Fecha Inscripción01/06/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 174, S 8, H M 611616, I/A 6 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-28
- C/ SANCHEZ PACHECO 81 Ptl.1 3º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 174, S 8, H M 611616, I/A 5 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Capital Anterior: | 6.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.344,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.594,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 173, S 8, H M 611616, I/A 4 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 173, S 8, H M 611616, I/A 4 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 173, S 8, H M 611616, I/A 3 (02/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 172, S 8, H M 611616, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 170, S 8, H M 611616, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Dirección:C/ FUENTES 6 (MOLINOS (LOS))
Comienzo de operaciones:19/10/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La creación de aplicaciones informáticas y actividades de comercialización, así como la impartición de cursos de idiomas, en concreto el inglés. CNAE: 6209
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33988 , F 170, S 8, H M 611616, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28