GOODALL INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CASTILLO 56 1 - FINCA NUMERO 6 Y FINCA NUMERO 8
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GOODALL INVESTIGACIONES AIE
CIF A76815810
Capital Social 620820.18 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario EMERGING COOLING SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE GOODALL INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOODALL INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 14/01/2020 | 11/01/2021 |
EMERGING COOLING SOLUTIONS SL | Socio Unico | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Estrada Amo Manuel | Administrador Unico | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Estrada Amo Manuel | Liquidador | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 14/01/2020 | 11/01/2021 |
ACTOS BORME DE GOODALL INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 126, S 8, H TF 63983, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 126, S 8, H TF 63983, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 126, S 8, H TF 63983, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 126, S 8, H TF 63983, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3709 , F 126, S 8, H TF 63983, I/A 9 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Capital Anterior: | 139.213,10 | Euros |
Aumento de capital: | 481.607,08 | Euros |
Capital Actual: | 620.820,18 | Euros |
Porcentaje: | 345,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 178, S 8, H TF 63983, I/A 7 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 178, S 8, H TF 63983, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 178, S 8, H TF 63983, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 178, S 8, H TF 63983, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-38
- OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (8.944,60) en concepto de PRIMA DE EMISION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3661 , F 176, S 8, H TF 63983, I/A 4 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38