GONBLAS INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GONBLAS INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GONBLAS INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GONBLAS INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAILEN 20 SAP | Auditor | 14/12/2015 | 01/02/2023 |
Bandeira Garcia Jose Maria | Liquidador Suplente | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 19/07/2021 | 01/02/2023 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 19/07/2021 | 01/02/2023 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 19/07/2021 | 01/02/2023 |
Gonzalez Juan Venancio | Presidente | 13/04/2021 | 01/02/2023 |
Gonzalez Juan Venancio | Consejero | 13/04/2021 | 01/02/2023 |
Gonzalez Juan Venancio | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Jimenez Paez Maria Esther | Consejero | 19/07/2021 | 01/02/2023 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 19/07/2021 | 01/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GONBLAS INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
- DADA DE BAJA LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE LA CNMV, DONDE ESTA INSCRITA CON EL NUMERO 3475, POR RESOLUCION DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y COMO CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 18 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 17 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42147 , F 130, S 8, H M 444964, I/A 16 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24716 , F 204, S 8, H M 444964, I/A 15 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1º Y 3º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24716 , F 204, S 8, H M 444964, I/A 15 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28