GOLOSINAS LAS PEÑAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE CAMBRE AL TEMPLE Km 2 3º B
Municipio Cambre
Provincia A Coruña
Razón Social GOLOSINAS LAS PEÑAS SL
CIF B70502877
Capital Social 6200.0 Euros
Fecha de Constitución 10/10/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GOLOSINAS LAS PEÑAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOLOSINAS LAS PEÑAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otero Cañas Jose Manuel | Liquidador Solidario | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Otero Cañas Jose Manuel | Administrador Solidario | 25/10/2016 | 30/12/2022 |
Velo Perez Katina | Administrador Solidario | 25/10/2016 | 30/12/2022 |
Velo Perez Katina | Liquidador Solidario | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
ACTOS BORME DE GOLOSINAS LAS PEÑAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 131, S 8, H C 55153, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 131, S 8, H C 55153, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 131, S 8, H C 55153, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 131, S 8, H C 55153, I/A 2 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 130, S 8, H C 55153, I/A 1 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15
Dirección:CTRA DE CAMBRE AL TEMPLE Km 2 3º B (CAMBRE)
Comienzo de operaciones:10/10/16
Capital:6.200,00 Euros
Objeto social:Explotación de juegos y apuestas del Estado. Venta de periódicos, bebidas y golosinas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 130, S 8, H C 55153, I/A 1 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15