GOLODIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Layret, 75
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social GOLODIS SL
CIF B62475298
Capital Social 123300.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería
Fecha de Constitución 11/01/2001
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GOLODIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOLODIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Roura Juan | Administrador Concursal | 23/05/2012 | 09/05/2014 |
Suriol Raventos Francesc Xavier | Administrador Unico | 21/03/2012 | 11/06/2012 |
Cabezas Casajuana Maria Nieves | REPR.143 RRM | 21/03/2012 | |
DULCI BARNA SL | Consejero | 21/03/2012 | |
DULCI BARNA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
DULCI BARNA SL | Consejero Delegado | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
DUNGI SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
SURIOL DISTRIBUCIONS SL | Secretario | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
SURIOL DISTRIBUCIONS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
SURIOL DISTRIBUCIONS SL | Consejero | 20/04/2011 | 21/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GOLODIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 172, S 8, H B 262431, I/A 17 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 277/2012, AUTO Num. 93/2014, FIRME , DE FECHA 24/03/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 172, S 8, H B 262431, I/A 17 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 277/2012, AUTO FIRME DE FECHA 25/07/2012, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 171, S 8, H B 262431, I/A 16 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 171, S 8, H B 262431, I/A 15 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 277/2012, AUTO FIRME DE FECHA 15/05/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 171, S 8, H B 262431, I/A 15 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 171, S 8, H B 262431, I/A 15 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 277/2012, AUTO FIRME DE FECHA 18/04/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 170, S 8, H B 262431, I/A 14 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 170, S 8, H B 262431, I/A 14 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 170, S 8, H B 262431, I/A 13 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35736 , F 170, S 8, H B 262431, I/A 13 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-08