GOLMES 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av del Poal, 8
Código Postal 08860
Municipio Castelldefels
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOLMES 3000 SL
CIF B65634065
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 09/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GOLMES 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOLMES 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Khadija Belkheir Regragi | Administrador Unico | 06/09/2013 | 10/03/2016 |
Khadija Belkheir Regragi | Liquidador | 10/03/2016 | 10/03/2016 |
Sanchez Martinez Agustin | Administrador Unico | 13/09/2011 | 06/09/2013 |
ACTOS BORME DE GOLMES 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 4 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 4 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 4 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
- AMPLIAR A:EXPLOTACION Y GESTION DE BARES,BARES-MUSICALES,RESTAURANTES Y CAFES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
- AV DEL POAL,8-10 ESC.C P.2 PTA.1 (CASTELLDEFELS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 43, S 8, H B 411903, I/A 3 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-08
- ACTIVIDADES DE GAS,FONTANERIA,LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD.EXPORTACION E IMPORTACION.ORGANIZACION DE EVENTOS.TRANSPORTES Y MUDANZAS.COMPRAVENTA DE VEHICULOS.GESTION ADMINISTRATIVA.INTERMEDIACION DE INMOBILIARIA.ALQUILER DE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 42, S 8, H B 411903, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 39, S 8, H B 411903, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Dirección:PS GARBI Num.163 ESC.C P.2 PTA.1 (CASTELLDEFELS)
Comienzo de operaciones:09/09/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDADES DE GAS,FONTANERIA,LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD.EXPORTACION E IMPORTACION.ORGANIZACION DE EVENTOS.TRANSPORTES Y MUDANZAS.COMPRAVENTA DE VEHICULOS USADOS.GESTION ADMINISTRATIVA.INTERMEDIACION INMOBILIARIA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42765 , F 39, S 8, H B 411903, I/A 1 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08