GOLA 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Santonja, 3
Código Postal 46920
Municipio Mislata
Provincia Valencia
Razón Social GOLA 4 SL
CIF B97118467
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GOLA 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOLA 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Perez Beatriz | Administrador Unico | 13/09/2022 | 26/01/2024 |
Carrasco Perez Beatriz | Liquidador Unico | 26/01/2024 | 26/01/2024 |
Perez Gomez Elvira Rosa | Administrador Unico | 02/03/2012 | 13/09/2022 |
Carrasco Miranzo Francisco | Administrador Unico | 02/03/2012 |
ACTOS BORME DE GOLA 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 8 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 7 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 7 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-46
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el articulo 17º estatutos, en cuanto que el organo de administracion estara retribuido mediante sueldo y dietas, que determinara la junta general para cada ejercicio.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 6 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6962, L 4265, F 5, S 8, H V 78883, I/A 5 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-46