GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Astigarragako Bidea, 2
Código Postal 20180
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL
CIF B75050476
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/06/2011
Nombres Anteriores
- ZML WITGARDEN SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olasagasti Marin Olatz | Apoderado | 18/09/2013 | 02/06/2020 |
Zapirain Elosegui Garicoitz | Administrador Solidario | 28/07/2011 | 02/06/2020 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Liquidador | 02/06/2020 | 02/06/2020 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Administrador Unico | 25/06/2013 | 02/06/2020 |
Lobato Gauna Francisco Jose | Administrador Solidario | 28/07/2011 | 25/06/2013 |
Zapirain Elosegui Garikoitz | Administrador Solidario | 25/06/2013 |
ACTOS BORME DE GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 81, S 8, H SS 33714, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 81, S 8, H SS 33714, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 81, S 8, H SS 33714, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 81, S 8, H SS 33714, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Capital Anterior: | 17.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 25.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 80, S 8, H SS 33714, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 14.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 17.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 483,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 80, S 8, H SS 33714, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 80, S 8, H SS 33714, I/A 4 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: ZML WITGARDEN SL
- Distribución de productos alimentarios envasados sin manipular. Comisionista en operaciones comerciales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 79, S 8, H SS 33714, I/A 3 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: ZML WITGARDEN SL
- CMNO ASTIGARRAGAKO BIDEA, 2.- (OIARTZUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 79, S 8, H SS 33714, I/A 3 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20
Empresa: ZML WITGARDEN SL
- GOITHINKERS GESTION DE PROYECTOS Y MARCAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 79, S 8, H SS 33714, I/A 3 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-20