GOIRU SERVICIOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 208
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOIRU SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
CIF B86929387
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel
VINCULACIONES DE GOIRU SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOIRU SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel | Administrador Unico | 25/09/2019 | 16/02/2021 |
Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel | Liquidador | 16/02/2021 | 16/02/2021 |
Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel | Socio Unico | 25/09/2019 | 16/02/2021 |
Goizueta Saez De Heredia Pelayo | Administrador Mancomunado | 07/02/2014 | 25/09/2019 |
Goizueta Saez De Heredia Pelayo | Apoderado | 07/02/2014 | 25/09/2019 |
Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel | Administrador Mancomunado | 07/02/2014 | 25/09/2019 |
Ruiz Valdepeñas Herreros Miguel | Apoderado | 07/02/2014 | 25/09/2019 |
ACTOS BORME DE GOIRU SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 102, S 8, H M 573922, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 102, S 8, H M 573922, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 102, S 8, H M 573922, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 102, S 8, H M 573922, I/A 4 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 101, S 8, H M 573922, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 101, S 8, H M 573922, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 101, S 8, H M 573922, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 101, S 8, H M 573922, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 101, S 8, H M 573922, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31889 , F 100, S 8, H M 573922, I/A 2 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28