GODAREM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Riu Essera, 21
Código Postal 25004
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social GODAREM SL
CIF B25625104
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 19/12/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Da Silva Paiva Leila Karen
VINCULACIONES DE GODAREM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GODAREM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Da Silva Paiva Leila Karen | Liquidador | 08/10/2009 | 08/10/2009 |
Da Silva Paiva Leila Karen | Socio único | 08/10/2009 | |
Da Silva Paiva Leila Karen | Administrador Unico | 07/08/2009 | 08/10/2009 |
Da Silva Paiva Leila Karen | Socio Unico | 07/08/2009 | 08/10/2009 |
Romero Cobacho Miguel | Administrador Unico | 06/08/2009 | 07/08/2009 |
Romero Cobacho Miguel | Socio Unico | 06/08/2009 | 07/08/2009 |
Palomeque Alcala Ramon | Administrador Unico | 06/08/2009 |
ACTOS BORME DE GODAREM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 8 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 8 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 8 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-25
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 8 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-25
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 7 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 6 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 6 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 162, S 8, H L 20620, I/A 5 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 161, S 8, H L 20620, I/A 4 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1046 , F 161, S 8, H L 20620, I/A 4 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25