GOBERTIA ARGENTINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Claudio Coello, 124
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOBERTIA ARGENTINA SL
CIF B88250535
Capital Social 63000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/11/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario DILITRUST IBEROAMERICA SL
VINCULACIONES DE GOBERTIA ARGENTINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOBERTIA ARGENTINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casielles Alperi Jorge | Apoderado | 05/04/2023 | |
Casielles Alperi Jorge | Apoderado | 20/03/2019 | 05/04/2023 |
Casielles Alperi Jorge | Apoderado | 24/06/2022 | 05/04/2023 |
DILITRUST IBEROAMERICA SL | Socio Unico | 03/12/2018 | 05/04/2023 |
DILITRUST IBEROAMERICA SL | Administrador Unico | 03/12/2018 | 05/04/2023 |
Garagnon Yves | Representante | 05/04/2022 | 05/04/2023 |
Madrigal Navarro Joaquin | Apoderado | 24/06/2022 | 05/04/2023 |
Sanchez Asiain Sanz Ignacio | Representante | 16/04/2019 | 05/04/2022 |
Concheso Gonzalez Alberto | Representante | 03/12/2018 | 16/04/2019 |
ACTOS BORME DE GOBERTIA ARGENTINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 148, S 8, H M 682540, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 148, S 8, H M 682540, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 148, S 8, H M 682540, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 148, S 8, H M 682540, I/A 7 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 148, S 8, H M 682540, I/A 6 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 147, S 8, H M 682540, I/A 5 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 147, S 8, H M 682540, I/A 5 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 63.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 147, S 8, H M 682540, I/A 4 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 147, S 8, H M 682540, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38361 , F 147, S 8, H M 682540, I/A 3 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28