GOASETXE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portuetxe, 63
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GOASETXE SL
CIF B95122651
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GOASETXE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOASETXE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albeniz Goñi Jose Luis | Administrador Mancomunado | 05/11/2014 | 26/09/2023 |
Albeniz Goñi Jose Luis | Liquidador | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
Berasaluce Astarloa Santiago | Administrador Mancomunado | 05/11/2014 | 26/09/2023 |
Moron Etxenike Enrique Angel | Administrador Mancomunado | 05/11/2014 | 26/09/2023 |
Albeniz Goñi Jose Luis | Administrador Unico | 05/11/2014 |
ACTOS BORME DE GOASETXE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 4 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 128, S 8, H SS 36201, I/A 3 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-20
- C/ PORTUETXE, Nº 63-2º D. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2641 , F 125, S 8, H SS 36201, I/A 1. (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 147, S 8, H BI 29368, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48