GNZ INGENIERIA Y OBRAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social GNZ INGENIERIA Y OBRAS SL
CIF B30457279
Capital Social 330009.1 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Página Web www.gnz.es/
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GNZ INGENIERIA Y OBRAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GNZ INGENIERIA Y OBRAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Angel Cascales Lopez | Consejero | 12/01/2012 | |
Jose Gazquez Ruiz | Consejero | 12/01/2012 | |
Jose Manuel Castillejo Martinez | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2012 | |
Jose Manuel Castillejo Martinez | Consejero | 12/01/2012 | |
Juan Francisco Zapata Atienza | Secretario | 12/01/2012 | |
Juan Francisco Zapata Atienza | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2012 | |
Juan Francisco Zapata Atienza | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
Juan Francisco Zapata Atienza | Consejero | 12/01/2012 | |
PROYECTOS E INGENIERIA DEL LEVANTE SRL | Presidente | 31/07/2009 | 12/01/2012 |
PROYECTOS E INGENIERIA DEL LEVANTE SRL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/07/2009 | 12/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GNZ INGENIERIA Y OBRAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 41, S 8, H MU 16906, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 41, S 8, H MU 16906, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 41, S 8, H MU 16906, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 41, S 8, H MU 16906, I/A 11 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-57-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30
Capital Anterior: | 210.350,00 | Euros |
Aumento de capital: | 119.659,10 | Euros |
Capital Actual: | 330.009,10 | Euros |
Porcentaje: | 56,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 41, S 8, H MU 16906, I/A 10 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 193, S 8, H MU 16906, I/A 9 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 193, S 8, H MU 16906, I/A 9 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-30