GNVERT IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 41
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GNVERT IBERICA SL
CIF B65365538
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/06/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GNVERT IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GNVERT IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alban Gomet | Consejero | 27/07/2010 | 22/06/2011 |
Bertrand Jacques Martin | Consejero | 27/07/2010 | 22/06/2011 |
Bertrand Martin | Apoderado | 26/08/2010 | 22/06/2011 |
Karine Vernier | Presidente | 06/08/2010 | 22/06/2011 |
Karine Vernier | Consejero | 27/07/2010 | 22/06/2011 |
Puyal Torras Xavier | Secretario No Consejero | 06/08/2010 | 22/06/2011 |
Puyal Torras Xavier | Liquidador | 22/06/2011 | 22/06/2011 |
Quentin Ragetly | Consejero | 27/07/2010 | 22/06/2011 |
Yves Theule | Consejero Delegado | 06/08/2010 | 22/06/2011 |
Yves Theule | Consejero | 27/07/2010 | 22/06/2011 |
ACTOS BORME DE GNVERT IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 171, S 8, H B 399963, I/A 5 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 171, S 8, H B 399963, I/A 5 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 171, S 8, H B 399963, I/A 5 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 168, S 8, H B 399963, I/A 4 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 168, S 8, H B 399963, I/A 3 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 168, S 8, H B 399963, I/A 2 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 166, S 8, H B 399963, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Dirección:PZ EUROPA Num.41 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:10/06/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:ESTUDIO, UTILIZACION,EXPLOTACION,COMPRA,PROMOCION Y VENTA DE CARBURANTES DE GAS NATURAL O BIOMETANO BAJO FORMA GASEOSA O LIQUIDA.SOLO O MEZCLADO, Y LOS SERVICIOS ASOCIADOS Y ELLO PARA VEHICULOS DE CUALQUIER TIPO DE CLIENTE ET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42034 , F 166, S 8, H B 399963, I/A 1 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08