GNRGINE SLP - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Miramon, 174
Código Postal 20009
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GNRGINE SLP
CIF B75087593
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades hospitalarias
Fecha de Constitución 05/04/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GNRGINE SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GNRGINE SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estomba Orio Antonio | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 15/06/2023 |
Estomba Orio Antonio Gonzalo | Administrador Solidario | 09/09/2015 | 15/06/2023 |
Estomba Orio Antonio Gonzalo | Liquidador Solidario | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
Lara Gonzalez Jose Antonio | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 15/06/2023 |
Lara Gonzalez Jose Antonio | Liquidador Solidario | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
Gonzalez Romero Jose Luis | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 09/09/2015 |
Muñoz Martinez De Salinas Federico | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 09/09/2015 |
Muruzabal Torquemada Juan Carlos | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 09/09/2015 |
ACTOS BORME DE GNRGINE SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 3 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 3 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 3 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 3 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 183, S 8, H SS 35515, I/A 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-20
- LAS PERSONAS QUE A CONTINUACION SE CITAN SON SOCIOS PROFESIONALES DE LA COMPAÑIA, SI BIEN, POR ERROR, FUE OMITIDO DEL ENVIO SU NOMBRAMIENTO: ANTONIO-GONZALO ESTOMBA ORIO, JOSE-ANTONIO LARA GONZALEZ, FEDERICO MUÑOZ MARTINEZ DE SALINAS, JUAN-CARLOS MURUZABAL TORQUEMADA Y JOSE-LUIS GONZALEZ ROMERO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 182, S 8, H SS 35515, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 182, S 8, H SS 35515, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-20
Dirección:PASEO MIRAMON Nº174. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:05/04/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El ejercicio, a través de los Profesionales colegiados correspondientes delas actividades profesionales propias de los socios (especialidad médica deObstetricia y Ginecología),
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2603 , F 182, S 8, H SS 35515, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-20