GNC DOLCE VITA A CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GNC DOLCE VITA A CORUÑA SL
CIF B85509974
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/07/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GNC DOLCE VITA A CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GNC DOLCE VITA A CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coronado Osorio Alexis Xavier | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 10/01/2014 |
Fonseca Melendez Marines Cristina | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 10/01/2014 |
Fonseca Melendez Marines Cristina | Liquidador | 10/01/2014 | 10/01/2014 |
Zabala Uriarte Miguel Angel | Administrador Unico | 05/01/2011 | 04/11/2013 |
Suarez Dosil Jose Eladio | Administrador Unico | 05/01/2011 |
ACTOS BORME DE GNC DOLCE VITA A CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 3 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 3 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 84, S 8, H M 466520, I/A 3 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 83, S 8, H M 466520, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25881 , F 83, S 8, H M 466520, I/A 2 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28