GNC BILBAO ARTEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro de Valdivia, 31
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GNC BILBAO ARTEA SL
CIF B85982478
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 25/06/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GNC BILBAO ARTEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GNC BILBAO ARTEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coronado Osorio Alexis Xavier | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 23/01/2014 |
Fonseca Melendez Marines Cristina | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 23/01/2014 |
Fonseca Melendez Marines Cristina | Liquidador | 23/01/2014 | 23/01/2014 |
Zabala Uriarte Maria Aranzazu | Apoderado | 19/11/2010 | 23/01/2014 |
Zabala Uriarte Miguel Angel | Apoderado | 11/11/2010 | 23/01/2014 |
Zabala Uriarte Miguel Angel | Administrador Unico | 04/01/2011 | 04/11/2013 |
Suarez Dosil Jose Eladio | Administrador Unico | 15/07/2010 | 04/01/2011 |
ACTOS BORME DE GNC BILBAO ARTEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 42, S 8, H M 503141, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 42, S 8, H M 503141, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 42, S 8, H M 503141, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 42, S 8, H M 503141, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 41, S 8, H M 503141, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 41, S 8, H M 503141, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 41, S 8, H M 503141, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 41, S 8, H M 503141, I/A 4 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27916 , F 41, S 8, H M 503141, I/A 4 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28