GLUCKWUNSCH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 45
Código Postal 08202
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLUCKWUNSCH SL
CIF B62730494
Capital Social 834000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLUCKWUNSCH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLUCKWUNSCH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costals Calsina Francisco | Presidente | 20/09/2011 | 22/01/2020 |
Costals Calsina Francisco | Consejero | 20/09/2011 | 22/01/2020 |
Costals Calsina Maria Teresa | Consejero | 14/10/2016 | 22/01/2020 |
Costals Peña Eduard | Liquidador | 22/01/2020 | 22/01/2020 |
Costals Peña Eduard | Consejero | 20/09/2011 | 22/01/2020 |
Costals Peña Eduard | Consejero Delegado | 20/09/2011 | 22/01/2020 |
Sagales Viver Juan | Consejero | 20/09/2011 | 22/01/2020 |
Saltor Viver Gloria | Secretario | 14/10/2016 | 22/01/2020 |
Saltor Viver Gloria | Consejero | 14/10/2016 | 22/01/2020 |
Rof Planas Pedro | Apoderado | 14/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLUCKWUNSCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 8 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 7 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Apoderado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 7 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 131, S 8, H B 242970, I/A 6 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-08
- CL INDUSTRIA,NUMERO 45, K-3 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34323 , F 43, S 8, H B 242970, I/A 5 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- CL CONCA DE BARBARA 7-9,POL IND PLA DE LA BRUGUE (CASTELLAR DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34323 , F 40, S 8, H B 242970, I/A 4 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19.- ESTRUCTURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34323 , F 40, S 8, H B 242970, I/A 4 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
Capital Anterior: | 816.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 834.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34323 , F 40, S 8, H B 242970, I/A 4 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08