GLPES GMBH - EN DISOLUCION
Dirección social CTRA NACIONAL II Km 701 - PGA CATALUNYA/BBCC NRO.
Municipio Caldes de Malavella
Provincia Girona
Razón Social GLPES GMBH
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 14/06/2018
VINCULACIONES DE GLPES GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLPES GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Derek Seifert | Apoderado Mancomunado | 14/11/2018 | 16/02/2021 |
Oliver George Kesting | Representante | 17/09/2018 | 16/02/2021 |
ACTOS BORME DE GLPES GMBH
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 8, S 8, H GI 64424, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 8, S 8, H GI 64424, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-17
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 8, S 8, H GI 64424, I/A 3 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-17
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 7, S 8, H GI 64424, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-17
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 7, S 8, H GI 64424, I/A 1 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-17
Dirección:CTRA NACIONAL II Km 701 - PGA CATALUNYA/BBCC NRO. (CALDES DE MALAVELLA)
Comienzo de operaciones:14/06/18
Capital:0 Ptas
Objeto social:La comercialización de módulos electrónicos y placas de circuitos impresos, pudiendo realizar todas aquellas operaciones y acciones que sean convenientes, directa o indirectamente, para la realización del objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3217 , F 7, S 8, H GI 64424, I/A 1 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-17