GLOBLAND ESPAÑA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Constitucion, 9
Código Postal 29008
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBLAND ESPAÑA XXI SL
CIF B93232866
Capital Social 1.9294163E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 31/12/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE GLOBLAND ESPAÑA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBLAND ESPAÑA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUCES Y ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moratalla Anguas Miguel Angel | Liquidador Mancomunado | 11/01/2019 | 11/01/2019 |
Moratalla Anguas Miguel Angel | Vicepresidente | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moratalla Anguas Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moratalla Anguas Miguel Angel | Consejero | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moreno Rodriguez Jose Ignacio | Presidente | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moreno Rodriguez Jose Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moreno Rodriguez Jose Ignacio | Consejero | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moreno Torres Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
Moreno Torres Francisco | Consejero | 24/04/2013 | 11/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBLAND ESPAÑA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 90, S 8, H MA117859, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 90, S 8, H MA117859, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 90, S 8, H MA117859, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-29
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 90, S 8, H MA117859, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-29
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 88, S 8, H MA117859, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29
Dirección:PLAZA DE LA CONSTITUCION 9 3 (MALAGA)
Comienzo de operaciones:31/12/12
Capital:19.294.163,00 Euros
Objeto social:Promoción, construcción, parcelación, urbanización, intermediación, alquiler y compraventa inmobiliaria. Adquisición, cesión y enajenación, en nombrepropio y por cualquier título, de toda clase de valores mobiliarios, acciones y participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5129, L 4036, F 88, S 8, H MA117859, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-29