GLOBINVEST XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam Urquijo, 4
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GLOBINVEST XXI SL
CIF B95826707
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 01/12/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario IME CONSULTING GLOBAL SERVICES SL
VINCULACIONES DE GLOBINVEST XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBINVEST XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sebastian Leire | Apoderado | 28/12/2017 | 17/12/2018 |
IME CONSULTING GLOBAL SERVICES SL | Socio Unico | 29/12/2017 | 17/12/2018 |
Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel | Administrador Unico | 13/01/2016 | 17/12/2018 |
Mazarrasa Escoriaza Ignacio Manuel | Liquidador | 17/12/2018 | 17/12/2018 |
ACTOS BORME DE GLOBINVEST XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 189, S 8, H BI 67386, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 189, S 8, H BI 67386, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 189, S 8, H BI 67386, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 189, S 8, H BI 67386, I/A 4 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 189, S 8, H BI 67386, I/A 3 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 188, S 8, H BI 67386, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 187, S 8, H BI 67386, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-48
Dirección:C/ ALAMEDA URQUIJO 4 6º (BILBAO)
Comienzo de operaciones:01/12/15
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, tenencia y administración de valores mobiliarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 187, S 8, H BI 67386, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-48