GLOBASER 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RONDA FERIA DE MUESTRAS 20 - POLIGONO INDUSTRIA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social GLOBASER 3000 SL
CIF B86824232
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 02/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
VINCULACIONES DE GLOBASER 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBASER 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES SA | Socio Unico | 28/12/2017 | 19/10/2018 |
Gimenez Miral Jose | Administrador Unico | 28/12/2017 | 19/10/2018 |
Gomez Millan Francisco | Apoderado | 23/03/2015 | 19/10/2018 |
Gomez Millan Francisco | Socio Unico | 08/10/2013 | 28/12/2017 |
Torres Moreno Pablo | Administrador Unico | 23/03/2015 | 28/12/2017 |
Vilches Arroyo Manuel | Administrador Unico | 08/10/2013 | 09/01/2015 |
ACTOS BORME DE GLOBASER 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 140, S 8, H Z 63913, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 140, S 8, H Z 63913, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 140, S 8, H Z 63913, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 140, S 8, H Z 63913, I/A 3 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-50
- C/ RONDA FERIA DE MUESTRAS 20 - POLIGONO INDUSTRIA (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4337 , F 139, S 8, H Z 63913, I/A 2 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-50
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de Zaragoza.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6466 , F 213, S 8, H SE116017, I/A 3 d (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6466 , F 213, S 8, H SE116017, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6466 , F 213, S 8, H SE116017, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6466 , F 213, S 8, H SE116017, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41
- C/ MANZANO 2 - C.P. 41701 (DOS HERMANAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6466 , F 213, S 8, H SE116017, I/A 2 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-41