GLOBAMED EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DOS TELLEIROS 152 - NAVE 1B, POLIGONO INDUSTRIA
Municipio Narón
Provincia A Coruña
Razón Social GLOBAMED EUROPE SL
CIF B70312574
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 11/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAMED EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAMED EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Ruiz Carlos | Liquidador | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
Alvarez Ruiz Carlos | Administrador Unico | 28/08/2018 | 24/11/2022 |
Alvarez Ruiz Carlos | Administrador Mancomunado | 23/11/2011 | 28/08/2018 |
Paz Pardo Jesus | Administrador Mancomunado | 23/11/2011 | 28/08/2018 |
ACTOS BORME DE GLOBAMED EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 4 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-15
- C/ DOS TELLEIROS 152 - NAVE 1B, POLIGONO INDUSTRIA (NARON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3º. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-15
- El objeto social de la Sociedad será la importación y exportación y el comercio al por mayor y al por menor de productos y material médico, y de productos ortopédicos. El comercio al por menor de cosméticos, de tocador e higiénicos. La promoción inmobiliaria. Las actividades de consultoría de gestió
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 161, S 8, H C 48028, I/A 2 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-15