GLOBALDUERO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso XI, 7
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBALDUERO SA
CIF A84362656
Capital Social 61000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/05/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GLOBALDUERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBALDUERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castrillo Nuñez Maria Luisa | Representante | 08/02/2017 | 28/02/2017 |
DESPACHO V ESTRADA SL | Liquidador | 08/02/2017 | 28/02/2017 |
Barco Fernandez Ignacio | Administrador Solidario | 05/11/2009 | 08/02/2017 |
Benavente Esteban Carlos | Representante | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
Castrillo Nuñez Maria Luisa | Representante | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
De La Mano Fornes Jose Luis | Administrador Solidario | 05/11/2009 | 08/02/2017 |
DESPACHO V ESTRADA SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
XAGUS REFORMAS SL | Administrador Solidario | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
Barco Fernandez Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 05/11/2009 | |
Barco Fernandez Ignacio | Consejero | 05/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBALDUERO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 86, S 8, H M 381607, I/A 7 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 86, S 8, H M 381607, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 86, S 8, H M 381607, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 86, S 8, H M 381607, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 85, S 8, H M 381607, I/A 5 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 85, S 8, H M 381607, I/A 5 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-50-28
- C/ ALFONSO XI 7 2 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 84, S 8, H M 381607, I/A 4 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODICAN LOS ARTICULOS 18, 19, 20, 21 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SE RENUMERAN LOS ARTICULOS 27, 28 Y 29 QUE EN LO SUCESIVO ESTARAN NUMERADOS CON 23, 24 Y 25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21456 , F 84, S 8, H M 381607, I/A 4 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28