GLOBAL TURMALINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pradillo, 5
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL TURMALINA SL
CIF B85598290
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bravo Carballo Alberto
VINCULACIONES DE GLOBAL TURMALINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL TURMALINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bravo Carballo Alberto | Socio Unico | 26/06/2009 | 03/09/2010 |
Bravo Carballo Alberto | Administrador Unico | 26/06/2009 | 03/09/2010 |
Bravo Carballo Alberto | Liquidador | 03/09/2010 | 03/09/2010 |
LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 22/01/2009 | 26/06/2009 |
Santiago Perez Antonio | Administrador Unico | 22/01/2009 | 26/06/2009 |
ACTOS BORME DE GLOBAL TURMALINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 207, S 8, H M 474918, I/A 3 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 207, S 8, H M 474918, I/A 3 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 207, S 8, H M 474918, I/A 3 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 207, S 8, H M 474918, I/A 3 (03/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7 bis.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 206, S 8, H M 474918, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 206, S 8, H M 474918, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 206, S 8, H M 474918, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 206, S 8, H M 474918, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 205, S 8, H M 474918, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26354 , F 205, S 8, H M 474918, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28