GLOBAL THALOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafael Boti, 26
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL THALOS SL
CIF B87923504
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 04/10/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Taub Medina Fernando
Propietario LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL
VINCULACIONES DE GLOBAL THALOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL THALOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anton Reguera Maria Jose | Apoderado Mancomunado | 20/05/2019 | 26/08/2019 |
LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 31/10/2017 | 26/08/2019 |
Lopez Granados Javier Antonio | Apoderado Mancomunado | 20/05/2019 | 26/08/2019 |
Marina Reig Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 20/05/2019 | 26/08/2019 |
Martinez Vadillo Amaya | Apoderado Mancomunado | 20/05/2019 | 26/08/2019 |
Porras Sobrado Javier | Apoderado Mancomunado | 20/05/2019 | 26/08/2019 |
Taub Medina Fernando | Administrador Unico | 26/02/2018 | 26/08/2019 |
Santiago Perez Antonio | Administrador Unico | 31/10/2017 | 26/02/2018 |
ACTOS BORME DE GLOBAL THALOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 165, S 8, H M 653050, I/A 8 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 165, S 8, H M 653050, I/A 8 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 164, S 8, H M 653050, I/A 7 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 164, S 8, H M 653050, I/A 6 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se incluye un nuevo artículo en los estatutos sociales con el número 31.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 163, S 8, H M 653050, I/A 5 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7.- Transmisión de participaciones sociales. 7 bis.- Prenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 163, S 8, H M 653050, I/A 4 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
- CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES. LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, CONSTRUCCION Y PROMOCION DE TODA CLASE DE INMUEBLES, FINCAS, SOLARES, EDIFICIOS, PISOS, LOCALES, GARAJES, NAVES INDUSTRIALES, URBANIZACION LIBRE O ACOGIDAS A CUALQUIER LEY, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 163, S 8, H M 653050, I/A 3 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
- C/ RAFAEL BOTI 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 162, S 8, H M 653050, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 162, S 8, H M 653050, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36347 , F 162, S 8, H M 653050, I/A 2 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28