GLOBAL STEF CONSTRUCTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA MARINEROS DE VILLAJOYOSA 15 - LOCAL 3
Código Postal 03570
Municipio Villajoyosa/La Vila Joiosa
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GLOBAL STEF CONSTRUCTION SL
CIF B42772897
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/12/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Copiimulti Stefan
VINCULACIONES DE GLOBAL STEF CONSTRUCTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL STEF CONSTRUCTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Copiimulti Stefan | Socio Unico | 27/08/2021 | 24/01/2023 |
Muznikas Vilius | Administrador Unico | 26/04/2021 | 24/01/2023 |
Muznikas Vilius | Liquidador | 24/01/2023 | 24/01/2023 |
Novads Ivars | Apoderado | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
Novads Ivars | Administrador Unico | 28/01/2021 | 26/04/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL STEF CONSTRUCTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 63, S 8, H A 172832, I/A 6 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 63, S 8, H A 172832, I/A 6 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 63, S 8, H A 172832, I/A 6 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 63, S 8, H A 172832, I/A 6 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 62, S 8, H A 172832, I/A 5 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 62, S 8, H A 172832, I/A 4 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 62, S 8, H A 172832, I/A 3 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 62, S 8, H A 172832, I/A 2 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 62, S 8, H A 172832, I/A 2 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4348 , F 60, S 8, H A 172832, I/A 1 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-03