GLOBAL SPORTSWEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Carboner, 40
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL SPORTSWEAR SL
CIF B40579336
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/04/2019
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Castellano Sanz Juan Antonio
VINCULACIONES DE GLOBAL SPORTSWEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL SPORTSWEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castellano Sanz Juan Antonio | Administrador Unico | 26/02/2021 | 01/07/2024 |
Faverola Fumero Miguel Enrique | Administrador Solidario | 25/10/2019 | 26/02/2021 |
INSTITUTO DE COMUNICACION SL | Administrador Solidario | 25/10/2019 | 26/02/2021 |
Faverola Fumero Miguel Enrique | Administrador Mancomunado | 21/05/2019 | 25/10/2019 |
INSTITUTO DE COMUNICACION SL | Administrador Mancomunado | 21/05/2019 | 25/10/2019 |
ACTOS BORME DE GLOBAL SPORTSWEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 187778, I/A 5 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 187778, I/A 5 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 3 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. A los efectos del art. 143 del RRM se deja constancia, que la persona física designada por la entidad " INSTITUTO DE COMUNICACION SL " para que la represente en el desempeño de las funciones de Administrador Solidario, es D. JUAN ANTONIO CASTELLANO SANZ, NIF 24.320.007-Z
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 104, S 8, H V 187778, I/A 2 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-46
- La persona física representante del Administrador mancomunado la mercantil "INSTITUTO DE COMUNICACION SOCIEDAD LIMITADA" con CIF B97746820 es DON JUAN ANTONIO CASTELLANO SANZ con DNI/NIF número 24.320.007-Z
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 103, S 8, H V 187778, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10672, L 7953, F 103, S 8, H V 187778, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-46