VALDEBEBAS RETAIL 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALDEBEBAS RETAIL 1 SL
CIF B85939049
Capital Social 3601.0 Euros
Fecha de Constitución 23/04/2010
Nombres Anteriores
- GLOBAL SOCOMPA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Valdebebas Holdings Bv
VINCULACIONES DE VALDEBEBAS RETAIL 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDEBEBAS RETAIL 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
Barba Silvela Juan | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
Gabriel Julian Christopher | Administrador Solidario | 16/05/2013 | 10/09/2013 |
Gabriel Julian Christopher | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 10/09/2013 | 10/09/2013 |
Grundy Kevin Gordon | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado | 30/11/2010 | 10/09/2013 |
San Juan Monje Fernando | Administrador Solidario | 16/05/2013 | 10/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VALDEBEBAS RETAIL 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 220, S 8, H M 499361, I/A 8 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 220, S 8, H M 499361, I/A 8 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 220, S 8, H M 499361, I/A 8 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 220, S 8, H M 499361, I/A 8 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 97, S 8, H M 499361, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 97, S 8, H M 499361, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 97, S 8, H M 499361, I/A 7 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 97, S 8, H M 499361, I/A 6 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.601,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 97, S 8, H M 499361, I/A 5 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
- C/ SERRANO NUMERO 26 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27708 , F 96, S 8, H M 499361, I/A 4 (19/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-28