GLOBAL SECURITY 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 120
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL SECURITY 2010 SL
CIF B85893295
Capital Social 360290.24 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/02/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GLOBAL SECURITY 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL SECURITY 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baring Private Equity Partners España Sociedad Ano | Presidente | 10/03/2010 | 22/06/2021 |
Baring Private Equity Partners España Sociedad Ano | Consejero | 10/03/2010 | 22/06/2021 |
Bernal Mira Francisco Javier | Representante | 10/03/2010 | 22/06/2021 |
Carabias Acosta Luis | Apoderado Solidario | 26/09/2016 | 22/06/2021 |
Cobo Aragoneses Jose Luis | Secretario No Consejero | 28/04/2016 | 22/06/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/02/2011 | 22/06/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 18/05/2015 | 22/06/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 18/02/2011 | 22/06/2021 |
Garcia Saldaña Francisco Javier | Liquidador Solidario | 22/06/2021 | 22/06/2021 |
Garcia Saldaña Francisco Javier | Consejero | 10/03/2010 | 22/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL SECURITY 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 179, S 8, H M 496312, I/A 36 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 179, S 8, H M 496312, I/A 36 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 179, S 8, H M 496312, I/A 36 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Consejero
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 179, S 8, H M 496312, I/A 36 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Capital Anterior: | 422.801,42 | Euros |
Disminución de capital | 62.511,18 | Euros |
Capital Actual: | 360.290,24 | Euros |
Porcentaje: | 14,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 177, S 8, H M 496312, I/A 35 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Capital Anterior: | 485.312,60 | Euros |
Disminución de capital | 62.511,18 | Euros |
Capital Actual: | 422.801,42 | Euros |
Porcentaje: | 12,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 174, S 8, H M 496312, I/A 34 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- 12. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 172, S 8, H M 496312, I/A 33 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Capital Anterior: | 672.843,40 | Euros |
Disminución de capital | 187.530,80 | Euros |
Capital Actual: | 485.312,60 | Euros |
Porcentaje: | 27,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38533 , F 172, S 8, H M 496312, I/A 33 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
Capital Anterior: | 1.634.423,38 | Euros |
Disminución de capital | 961.579,98 | Euros |
Capital Actual: | 672.843,40 | Euros |
Porcentaje: | 58,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35221 , F 145, S 8, H M 496312, I/A 32 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Capital Anterior: | 1.884.436,42 | Euros |
Disminución de capital | 250.013,04 | Euros |
Capital Actual: | 1.634.423,38 | Euros |
Porcentaje: | 13,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35221 , F 144, S 8, H M 496312, I/A 31 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28