GLOBAL RADAMANTIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alvarez de Baena, 4
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL RADAMANTIS SL
CIF B84736388
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/06/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Simon Lamparero Carlos
Propietario PALACIO DE CORUÑA SL
VINCULACIONES DE GLOBAL RADAMANTIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL RADAMANTIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO DE CORUÑA SL | Socio Unico | 12/11/2015 | 04/01/2016 |
Simon Lamparero Carlos | Administrador Unico | 20/01/2014 | 04/01/2016 |
Del Castillo Fernandez Jose-ignacio-manuel | Administrador Mancomunado | 20/01/2014 | |
Olmeda Gordo Juan Jose | Administrador Mancomunado | 20/01/2014 | |
Simon Lamparero Carlos | Administrador Mancomunado | 20/01/2014 | |
Simon Lamparero Javier | Administrador Mancomunado | 20/01/2014 |
ACTOS BORME DE GLOBAL RADAMANTIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 126, S 8, H M 410505, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 126, S 8, H M 410505, I/A 6 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 126, S 8, H M 410505, I/A 5 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
- C/ ALVAREZ DE BAENA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 125, S 8, H M 410505, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 125, S 8, H M 410505, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 125, S 8, H M 410505, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22922 , F 125, S 8, H M 410505, I/A 4 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28