GLOBAL PV 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Montes de Oca, 12
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL PV 2010 SL
CIF B85994820
Capital Social 803558.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 25/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vos Pierre Arnold Marcel
VINCULACIONES DE GLOBAL PV 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL PV 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vos Lopez De Zubiria Pierre Dionisio | Apoderado | 22/02/2016 | 21/11/2021 |
Vos Lopez De Zubiria Pierre Dionisio | Administrador Unico | 12/09/2019 | 21/11/2021 |
Vos Pierre Arnold Marcel | Socio Unico | 30/07/2010 | 21/11/2021 |
Vos Pierre Arnold Marcel | Apoderado | 08/04/2011 | 21/11/2021 |
Lalana Mairal Maria Rosa | Administrador Unico | 12/01/2011 | 12/09/2019 |
Vos Pierre Arnold Marcel | Administrador Unico | 30/07/2010 | 12/01/2011 |
ACTOS BORME DE GLOBAL PV 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 8 (21/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 8 (21/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 8 (21/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 8 (21/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 653.558,00 | Euros |
Capital Actual: | 803.558,00 | Euros |
Porcentaje: | 435,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 7 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 7 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 192, S 8, H M 503859, I/A 7 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 190, S 8, H M 503859, I/A 6 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 146.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 150.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.883,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 190, S 8, H M 503859, I/A 5 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27955 , F 189, S 8, H M 503859, I/A 4 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28