GLOBAL PROTEIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA ECIJA-ALMARGEN Km 27 - APARTADO DE CORREOS 14
Código Postal 41640
Municipio Osuna
Provincia Sevilla
Razón Social GLOBAL PROTEIN SL
CIF B91868901
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario DANVIA 58 SL
VINCULACIONES DE GLOBAL PROTEIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL PROTEIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brias Gonzalez Maria Montserrat | Apoderado | 03/09/2014 | 03/03/2015 |
Carrillo Bermudez Antonio | Apoderado | 07/11/2012 | 03/03/2015 |
DANVIA 58 SL | Socio Unico | 06/05/2010 | 03/03/2015 |
DANVIA 58 SL | Administrador Unico | 06/05/2010 | 03/03/2015 |
Gimeno Borras Jose Maria | Liquidador Unico | 03/03/2015 | 03/03/2015 |
Gimeno Brias Daniel | Apoderado | 07/01/2015 | 03/03/2015 |
PROTEINAS Y GRASAS GIMENO SL | Administrador Unico | 03/03/2015 | |
Morales Trescents Xavier | Apoderado Mancomunado | 07/11/2012 | 03/09/2014 |
Salgado Mora Marcelino | Apoderado Mancomunado | 07/11/2012 | 03/09/2014 |
ACTOS BORME DE GLOBAL PROTEIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 136, S 8, H SE 86102, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 136, S 8, H SE 86102, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 136, S 8, H SE 86102, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 136, S 8, H SE 86102, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 136, S 8, H SE 86102, I/A 8 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 135, S 8, H SE 86102, I/A 7 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-41
- Revocado el poder no inscrito en este Registro a favor de Don Rafael Rodríguez Monterde, el cual se concedión mediante escritura autorizada por el Notario de Igualada Don Carlos Jimenez Fueyo, el día diez de enero de dos mil once, bajo el número 19 de su protocolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 135, S 8, H SE 86102, I/A 6 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 134, S 8, H SE 86102, I/A 5 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 134, S 8, H SE 86102, I/A 4 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 133, S 8, H SE 86102, I/A 3 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41