GLOBAL NETWORKING ENGINEERING SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GLOBAL NETWORKING ENGINEERING SL
CIF B62637632
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
VINCULACIONES DE GLOBAL NETWORKING ENGINEERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL NETWORKING ENGINEERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Darne Monar Jaime | Apoderado | 31/03/2010 | 02/03/2015 |
Iglesias Lopez Sara M | Administrador Concursal | 20/07/2011 | 02/03/2015 |
Darne Monar Jaime | Vicepresidente | 03/04/2013 | |
Darne Monar Jaime | Consejero | 03/04/2013 | |
Guerin Martinez Jose Luis | Secretario | 03/04/2013 | |
Guerin Martinez Jose Luis | Consejero | 03/04/2013 | |
Guerin Tarafa Antonio | Consejero | 03/04/2013 | |
Samitier Otero Carlos Fernando | Presidente | 03/04/2013 | |
Samitier Otero Carlos Fernando | Consejero | 03/04/2013 | |
Latorre Gonzalez Andres Vicente | Vicesecret. | 11/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL NETWORKING ENGINEERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 90, S 8, H B 239964, I/A 25 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 297/2011, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 90, S 8, H B 239964, I/A 25 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 90, S 8, H B 239964, I/A 25 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 89, S 8, H B 239964, I/A 24 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 297/2011, AUTO FIRME DE FECHA 27/02/2012, APERTURADE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 89, S 8, H B 239964, I/A 24 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 89, S 8, H B 239964, I/A 24 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION LETRA A DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 89, S 8, H B 239964, I/A 23 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 297/2011, AUTO DE FECHA 01/06/2011,ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 87, S 8, H B 239964, I/A A (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36327 , F 87, S 8, H B 239964, I/A A (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08