GLOBAL MELIBEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL MELIBEA SL
CIF B87249033
Capital Social 2219976.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/03/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Fondo Nazca Iii Frc De Regimen Simplificado
VINCULACIONES DE GLOBAL MELIBEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL MELIBEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azor Lafarga Ana-isabel | Apoderado Solidario | 22/06/2016 | 19/10/2020 |
Carbo Fernandez Carlos | Liquidador | 19/10/2020 | 19/10/2020 |
Carbo Fernandez Carlos | Administrador Mancomunado | 23/06/2015 | 19/10/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 15/11/2018 | 19/10/2020 |
Fondo Nazca Iii Frc De Regimen Simplificado | Socio Unico | 23/06/2015 | 19/10/2020 |
Ovelar Perez Juan Cesar | Apoderado | 16/10/2018 | 19/10/2020 |
Ovelar Perez Juan Cesar | Apoderado Solidario | 22/06/2016 | 19/10/2020 |
Perez Beato Bello Celia | Administrador Mancomunado | 23/06/2015 | 19/10/2020 |
LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 16/04/2015 | 23/06/2015 |
Santiago Perez Antonio | Administrador Unico | 16/04/2015 | 23/06/2015 |
ACTOS BORME DE GLOBAL MELIBEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 10 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 10 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 10 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 10 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 9 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 80, S 8, H M 600825, I/A 8 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 79, S 8, H M 600825, I/A 7 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
- C/ ANABEL SEGURA 11 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 79, S 8, H M 600825, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 79, S 8, H M 600825, I/A 6 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Capital Anterior: | 1.719.976,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.219.976,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33377 , F 79, S 8, H M 600825, I/A 5 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28