GLOBAL JAIMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Estrella, 5
Código Postal 19005
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL JAIMA SL
CIF B84659770
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/04/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GLOBAL JAIMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL JAIMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Balaguer Enrique | Representante | 22/06/2010 | 29/11/2012 |
ESEG 2001 SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 | 29/11/2012 |
ESEG 2001 SLP | Administrador Mancomunado | 29/11/2012 | |
Olmeda Gordo Juan Jose | Representante | 22/06/2010 | 29/11/2012 |
PARCELADORA LAS BOCAS SL | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 | 29/11/2012 |
PARCELADORA LAS BOCAS SL | Liquidador | 29/11/2012 | 29/11/2012 |
Alonso Balaguer Enrique | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 | |
Olmeda Gordo Juan Jose | Administrador Mancomunado | 22/06/2010 |
ACTOS BORME DE GLOBAL JAIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GU 7429, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GU 7429, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-19
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GU 7429, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 75, S 8, H GU 7429, I/A 5 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-19
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-148-19
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 74, S 8, H GU 7429, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 74, S 8, H GU 7429, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-19
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 71.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.983,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 74, S 8, H GU 7429, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-19