GLOBAL INDUSTRIAL SERVICIOS Y ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ramon Melida, 12
Código Postal 06800
Municipio Mérida
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL INDUSTRIAL SERVICIOS Y ENERGIA SL
CIF B06594014
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL INDUSTRIAL SERVICIOS Y ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL INDUSTRIAL SERVICIOS Y ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Loredo Conde Antonio Jose | Liquidador | 27/08/2014 | 10/11/2014 |
Loredo Conde Antonio Jose | Administrador Unico | 12/01/2011 | 27/08/2014 |
Loredo Conde Antonio Jose | Socio Unico | 12/01/2011 | 25/05/2011 |
ACTOS BORME DE GLOBAL INDUSTRIAL SERVICIOS Y ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 4 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-06
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 18, S 8, H BA 22782, I/A 2 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 16, S 8, H BA 22782, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 510 , F 16, S 8, H BA 22782, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-06