GLOBAL ILCOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG POLIGONO INDUSTRIAL PPI-7 - PARCELA D. NAVE
Municipio O Porriño
Provincia Pontevedra
Razón Social GLOBAL ILCOR SL
CIF B27875616
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Auditor Rodriguez Correa Juan Ramon
VINCULACIONES DE GLOBAL ILCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ILCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Francisco Gonzalo | Apoderado | 12/01/2021 | 14/09/2022 |
Duran Sixto Alejandro | Administrador Unico | 06/04/2021 | 14/09/2022 |
Duran Sixto Alejandro | Liquidador | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
Rodriguez Correa Juan Ramon | Auditor | 31/03/2022 | 14/09/2022 |
Cortes Redondo Luis | Administrador Unico | 16/10/2019 | 06/04/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL ILCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 5 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 5 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 5 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 5 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-36
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 4 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-36
- POLIG POLIGONO INDUSTRIAL PPI-7 - PARCELA D. NAVE (PORRIÑO (O))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 217, S 8, H PO 65815, I/A 3 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 216, S 8, H PO 65815, I/A 2 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4300, L 4300, F 215, S 8, H PO 65815, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-36