GLOBAL HARDWARE TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bellver, 11
Código Postal 12003
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL HARDWARE TRADE SL
CIF B42599795
Capital Social 38000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sadou Mohammed
VINCULACIONES DE GLOBAL HARDWARE TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL HARDWARE TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sadou Mohammed | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Sadou Mohammed | Administrador Unico | 08/11/2021 | 09/01/2023 |
Sadou Mohammed | Socio Unico | 08/11/2021 | 09/01/2023 |
Denidni Abdelhalim | Administrador Solidario | 01/10/2018 | 08/11/2021 |
Sadou Mohammed | Administrador Solidario | 01/10/2018 | 08/11/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL HARDWARE TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 5 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 4 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
- C/ BELLVER, 11 4º B (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 4º de los Estatutos por traslado del domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789, L 1350, F 97, S 8, H CS 42185, I/A 3 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-12