GLOBAL HANTU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Marques de Zafra, 38
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL HANTU SL
CIF B86194859
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 14/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Greentech Energy Systems Italia Ssrl
VINCULACIONES DE GLOBAL HANTU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL HANTU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callisto Maria Grazia | Apoderado Solidario | 23/05/2016 | 31/05/2021 |
Corzo Sanchez Maria | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Greentech Energy Systems Italia Ssrl | Socio Unico | 08/08/2011 | 31/05/2021 |
Orsini Ginevra | Apoderado Solidario | 23/05/2016 | 31/05/2021 |
Prado Garcia Leticia | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Reitelli Alessandro | Administrador Unico | 28/01/2013 | 31/05/2021 |
Rivera Garcia Diana | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Serrano Cebria Ana | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Vierna Arsuaga Alvaro | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Vittori Francesco | Liquidador | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL HANTU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 125, S 8, H M 518178, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 125, S 8, H M 518178, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
- Otras modificaciones estatutarias: HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 29º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, REFERENTE A LOS LIQUIDADORES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 125, S 8, H M 518178, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 125, S 8, H M 518178, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 125, S 8, H M 518178, I/A 10 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 124, S 8, H M 518178, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 124, S 8, H M 518178, I/A 8 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 123, S 8, H M 518178, I/A 7 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 123, S 8, H M 518178, I/A 7 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
- PASEO MARQUES DE ZAFRA 38 BIS 1º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28780 , F 123, S 8, H M 518178, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28