GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SPAIN SL
CIF B27417898
Capital Social 45001.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 22/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Silvosa Perez Arturo
VINCULACIONES DE GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Silvosa Perez Arturo | Socio Unico | 04/04/2011 | 04/06/2021 |
Silvosa Perez Arturo | Administrador Unico | 04/04/2011 | 04/06/2021 |
Silvosa Perez Arturo | Liquidador | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Torres Otero Estalisnao | Administrador Unico | 17/03/2011 | 04/04/2011 |
ACTOS BORME DE GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 2 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 2 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 212, S 8, H LU 14049, I/A 2 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 211, S 8, H LU 14049, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-27
Dirección:C/ CHANTADA 53 55 BAJO (LUGO)
Comienzo de operaciones:22/02/11
Capital:45.001,00 Euros
Objeto social:La importación, exportación y congelación de pescados. Asesoramiento a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en materia de comercio exterior. Construcción de embarcaciones y su compraventa. Compraventa, exportación e importación de productos de alimentación. La construcción de obras púb
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 211, S 8, H LU 14049, I/A 1 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-27