GLOBAL GAZEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ BELGICA 19 - POLIGONO INDUSTRIAL ELS OLIVARONS
Municipio Sollana
Provincia Valencia
Razón Social GLOBAL GAZEL SL
CIF B87249041
Capital Social 1505719.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 24/03/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLOBAL GAZEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL GAZEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azor Lafarga Ana-isabel | Secretario No Consejero | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Corredor Perez Tomas | Consejero | 29/08/2016 | 19/12/2022 |
Fondo Nazca Iii F.C.R. De Regimen Simplificado | Liquidador Mancomunado | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
Garnica Arocena Ramon | Consejero | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
Gorostiza Manzano Gerardo | Apoderado | 09/07/2021 | 19/12/2022 |
LUHO INVERSIONES SL | Consejero | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
LUHO INVERSIONES SL | Liquidador Mancomunado | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
Luna Millan Abel | Consejero | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Luna Millan Juan Elias | Representante | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Mariategui Valdes Alvaro-rafael | Presidente | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL GAZEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados. Designado D. Juan Elias Luna Millán como persona física representante de "LUHO INVERSIONES, SL", la cual ha sido nombrada liquidadora mancomunada de "GLOBAL GAZEL SL". Designado D. Ramón Garnica Arocena, como persona física representante de "FONDO NAZCA III, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACION)", que ha sido nombrada liquidadora mancomunada de "GLOBAL GAZEL SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-46
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 18 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-46
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 17 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 16 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 16 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-46
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 15 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-46