GLOBAL ENERGY INVEST CEUTA SL - EXTINGUIDA
Razón Social GLOBAL ENERGY INVEST CEUTA SL
CIF B06799431
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 21/05/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL ENERGY INVEST CEUTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ENERGY INVEST CEUTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Ismael Gallardo Soler | Administrador Unico | 05/11/2021 | 02/10/2023 |
Alberto Ismael Gallardo Soler | Liquidador | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
Alberto Ismael Gallardo Soler | Administrador Solidario | 18/06/2021 | 05/11/2021 |
Javier Garcia Perez | Administrador Solidario | 18/06/2021 | 05/11/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL ENERGY INVEST CEUTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-51
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-51
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 3 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-51
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 89, S 8, H CE 3466, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-51
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 86, S 8, H CE 3466, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-51
Dirección:C/ CAMOENS, 6 2º- OFICINA 1 51001 (CEUTA)
Comienzo de operaciones:21/05/21
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Intermediarios del comercio de productos diversos (CNAE 4619). Otras actividades de consultoría de gestión empresarial. La industria de la construcción de toda clase de obras públicas y privadas. Así como la prestación de servicios en orden a la conservación, mantenimiento y explotación de cualquier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 133 , F 86, S 8, H CE 3466, I/A 1 (18/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-51