GLOBAL ENERGY BIOAMBIENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA 31 DE DICIEMBRE 22 1 E
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social GLOBAL ENERGY BIOAMBIENTAL SL
CIF B25693375
Capital Social 45000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 23/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL ENERGY BIOAMBIENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ENERGY BIOAMBIENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibars Verge Albert | Administrador Unico | 17/08/2009 | 13/09/2021 |
Ibars Verge Albert | Liquidador | 13/09/2021 | 13/09/2021 |
Ibars Verge Albert | Socio Unico | 17/08/2009 | 18/12/2009 |
ACTOS BORME DE GLOBAL ENERGY BIOAMBIENTAL SL
- AVDA 31 DE DICIEMBRE 22 1 E (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 192, S 8, H PM 87904, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2021-188-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 192, S 8, H PM 87904, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 192, S 8, H PM 87904, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 192, S 8, H PM 87904, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2837 , F 192, S 8, H PM 87904, I/A 3 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-07
- La sociedad tiene por objeto: a.- La instalación, reparaciones eléctricas y programación de autómatas eléctricos. b. - La venta al por menor de material eléctrico, c.- La producción y venta de energías renovables o fotovoitaicas mediante instalaciones de placas fotovoltaicas y accesorios. d.- La com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 98, S 8, H L 23893, I/A 4 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-25
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 35.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 45.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 350,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 98, S 8, H L 23893, I/A 3 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-25
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 150,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 97, S 8, H L 23893, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-25