GLOBAL EMOTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marina, 16
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GLOBAL EMOTIONS SL
CIF B62298039
Capital Social 648487.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
VINCULACIONES DE GLOBAL EMOTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL EMOTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Rodriguez Azucena | Apoderado | 16/04/2009 | 02/03/2011 |
Alonso Suarez Cristina | Administrador Concursal | 11/06/2009 | 02/03/2011 |
Baeza Fernandez De Rota Ignacio | Apoderado | 16/04/2009 | 02/03/2011 |
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO | Administrador Concursal | 11/06/2009 | 02/03/2011 |
Tejedor Gonzalez Jose Maria | Administrador Concursal | 11/06/2009 | 02/03/2011 |
Velasco Masip Luis | REP.ADM.CONC | 11/06/2009 | 02/03/2011 |
Baeza Fernandez De Rota Ignacio | Vicepresidente | 11/05/2010 | |
Baeza Fernandez De Rota Ignacio | Consejero | 11/05/2010 | |
De Remedios Salavert Alvaro | Consejero | 11/05/2010 | |
Garcia Nieto Portabella Borja | REPR.143 RRM | 11/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL EMOTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 169, S 8, H B 213954, I/A 53 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 148/2009-I SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2011, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 169, S 8, H B 213954, I/A 53 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 168, S 8, H B 213954, I/A 52 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 148/2009 SECCION I, AUTO FIRME DE FECHA 15 DE MARZO DE2.010, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 168, S 8, H B 213954, I/A 52 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 168, S 8, H B 213954, I/A 52 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 168, S 8, H B 213954, I/A 51 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 168, S 8, H B 213954, I/A 51 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 148/2009-I, AUTO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2009 ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 166, S 8, H B 213954, I/A A (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41108 , F 162, S 8, H B 213954, I/A 50 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-08
Capital Anterior: | 556.405,50 | Euros |
Aumento de capital: | 92.081,50 | Euros |
Capital Actual: | 648.487,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38585 , F 200, S 8, H B 213954, I/A 49 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-08