GLOBAL DREW SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 41
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL DREW SL
CIF B06901326
Capital Social 4625466.0 Euros
Fecha de Constitución 14/06/2021
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GENERALIFE CLINICS SL
Propietario KKR GENESIS BIDCO SL
VINCULACIONES DE GLOBAL DREW SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL DREW SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueso Sanchis Marcos | Representante | 14/08/2021 | 18/08/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 22/03/2022 | 18/08/2023 |
GENERALIFE CLINICS SL | Administrador Unico | 14/08/2021 | 18/08/2023 |
KKR GENESIS BIDCO SL | Socio Unico | 13/02/2023 | 18/08/2023 |
KKR GENESIS BIDCO SL | Socio Unico | 01/02/2022 | 18/08/2023 |
Moralejo Cacheiro Gabriel | Apoderado | 16/12/2021 | 18/08/2023 |
De Santiago Perez Antonio | Administrador Solidario | 22/06/2021 | 14/08/2021 |
De Santiago Perez Antonio | Socio Unico | 22/06/2021 | 14/08/2021 |
Latorre Marlasca Juan Maria | Administrador Solidario | 22/06/2021 | 14/08/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL DREW SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 39, S 8, H M 746044, I/A 11 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 39, S 8, H M 746044, I/A 11 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 39, S 8, H M 746044, I/A 10 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
- PASEO DEL GENERAL MARTINEZ CAMPOS 41 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 38, S 8, H M 746044, I/A 8 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 38, S 8, H M 746044, I/A 7 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 37, S 8, H M 746044, I/A 6 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-28
Capital Anterior: | 4.488.646,00 | Euros |
Aumento de capital: | 136.820,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.625.466,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 36, S 8, H M 746044, I/A 5 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 34, S 8, H M 746044, I/A 4 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Capital Anterior: | 3.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.485.046,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.488.646,00 | Euros |
Porcentaje: | 124.584,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 32, S 8, H M 746044, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42139 , F 32, S 8, H M 746044, I/A 2 (14/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28