GLOBAL DELIVERIES 4U SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 183
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL DELIVERIES 4U SL
CIF B67269944
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Otras actividades postales y de correos
Fecha de Constitución 30/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Auditor IMPULSO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE GLOBAL DELIVERIES 4U SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL DELIVERIES 4U SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A3 & ON AUDIT SL | Auditor | 30/05/2019 | 15/04/2021 |
IMPULSO AUDITORES SLP | Auditor | 10/08/2020 | 15/04/2021 |
Sarto Garcia Carlos | Liquidador | 25/11/2020 | 15/04/2021 |
Sarto Garcia Carlos | Administrador Unico | 13/09/2018 | 25/11/2020 |
ACTOS BORME DE GLOBAL DELIVERIES 4U SL
- JUZGADO SOCIAL 3 GIRONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 3 DE JUNIO DE 2022, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 68, S 8, H B 523723, I/A 6 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 67, S 8, H B 523723, I/A 5 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1597/2020, AUTO FIRME DE FECHA 22/12/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 67, S 8, H B 523723, I/A 5 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 67, S 8, H B 523723, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 67, S 8, H B 523723, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 67, S 8, H B 523723, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 66, S 8, H B 523723, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 66, S 8, H B 523723, I/A 2 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 65, S 8, H B 523723, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-08
Dirección:CL PAU CLARIS NUM.183 P.PR PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:30/07/18
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:MENSAJERIA. TRANSPORTE DE MERCANCIAS PARA TERCEROS POR CARRETERA. ALQUILER DE FURGONETAS PARA PROFESIONALES. GESTION DE RUTAS DE TRANSPORTE Y ENTREGA Y ALQUILER DE MEDIOS PARA AUTONOMOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46559 , F 65, S 8, H B 523723, I/A 1 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-08